Родился 30.01.1949
Член-корреспондент РАСХН c 17.02.2005 Зам.гл.ученого секретаря Президиума РАН по 27.09.2017 - Президиум Российской академии наук (Аппарат Главного ученого секретаря Президиума РАН)
Член Бюро по 27.06.2018 - Межведомственный координационный совет РАН по исследованиям в области агропромышленного комплекса (Бюро Совета)
Член Президиума РАН по 22.09.2022 - Президиум Российской академии наук (Члены Президиума РАН)
Член-корреспондент c 27.06.2014
Академик РАН c 28.10.2016 - Отделение сельскохозяйственных наук (экономика земельных отношений и социальное развитие села)
Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук c 28.09.2017 по 23.11.2021 - Президиум Российской академии наук (Члены Президиума РАН)
Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук c 28.09.2017 по 23.11.2021 - РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (Главные ученые секретари)
Советник РАН c 24.11.2021 по 22.09.2022 - Президиум Российской академии наук (Советники РАН)
Вице-президент Российской академии наук c 22.09.2022 - Президиум Российской академии наук (Члены Президиума РАН)
Вице-президент Российской академии наук c 22.09.2022 - РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (Вице-президенты)
|