Родился 01.06.1950, с. Гусанагюх, Армянская ССР
Профессор, доктор медицинских наук
Член-корреспондент РАМН с 23.03.1991
Академик РАМН с 14.02.1997 Зам.гл.ученого секретаря Президиума РАН по 15.12.2019 - Президиум Российской академии наук (Аппарат Главного ученого секретаря Президиума РАН)
Председатель c 08.02.2011 по 18.11.2014 - Российский Пагуошский комитет (Сибирское отделение Российского Пагуошского комитета)
Член комитета c 08.02.2011 - Российский Пагуошский комитет (Президиум)
Академик РАН c 30.09.2013
Член Бюро c 29.05.2018 по 14.09.2021 - Межакадемический совет по проблемам развития Союзного государства (Российская часть) (Бюро Совета)
|